Hanes ariannol HERTFORD ARTS HUB

Rhif yr elusen: 1183381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.13k £16.88k £1.28k £2.41k £1.09k
Cyfanswm gwariant £46.95k £37.61k £12.11k £14.44k £8.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £36.16k £2.18k N/A N/A N/A