SUCCESS CLUB CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Success Club provides support and learning opportunities to children and young people which enhance wellbeing, personal, social, and emotional development, and self-understanding. We promote pro-social core attitudes and beliefs for the benefit of the school environment, local community and general public. We also aim to prevent school exclusion and offer a bespoke programme to support this aim
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £38,620 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Owen Challis | Cadeirydd | 16 January 2019 |
|
|
||||
Brian Halissey | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Ellis Goodson | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Isabel Delacour | Ymddiriedolwr | 25 May 2024 |
|
|
||||
Mustafa Berk Ak | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Sachelle Samuda | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|
||||
David Clarence Douglin | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|
||||
Elisabet Coffi Rope | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Marva Yvonne Rollins | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|||||
Christopher James Cuddihy | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.05k | £169.84k | £161.51k | £237.64k | £252.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.64k | £152.22k | £153.05k | £214.35k | £226.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.65k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.09k | £58.59k | £38.62k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 29 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 26 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 09 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 14 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 14 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY: A. PROVIDING SUPPORT AND LEARNING OPPORTUNITIES TO CHILDREN AND YOUNG PEOPLE WHICH ENHANCE PARTICIPANTS' PERSONAL DEVELOPMENT AND EFFECTIVE TRANSITION TO SECONDARY EDUCATION; B. PROMOTING PRO-SOCIAL CORE ATTITUDES AND BELIEFS FOR THE BENEFIT OF THE SCHOOL ENVIRONMENT, LOCAL COMMUNITY AND GENERAL PUBLIC; AND C. PROVIDING LEARNING, UNDERSTANDING AND TRAINING TO OTHER ORGANISATIONS, ENTITIES OR INDIVIDUALS WHO WORK WITH OR ASPIRE TO WORK WITH CHILDREN AND YOUNG ADULTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Morley Hill
Enfield
EN2 0BJ
- Ffôn:
- 07510911096
- E-bost:
- tonyd@successclub.org.uk
- Gwefan:
-
successclub.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window