Ymddiriedolwyr WARWICKSHIRE GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 512915
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Stothard | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Julie Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Anne Brough | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Nichola Tucker | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Bronia Costello | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Nicola Lomas | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||
Diane Wildish | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|
||||
Louise Beale | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Fiona Bubb | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|||||
Rachel Livingston | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||
Beverley Beverley Suffell | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Sue Williams | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Heather Wilson | Ymddiriedolwr | 02 April 2018 |
|
|
||||
Emma Betts | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.