ymddiriedolwyr JAMES MARSHALL FOUNDATION CIO
Rhif yr elusen: 1181004
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Andrews | Cadeirydd | 08 May 2019 |
|
|||||
Nigel Richard Herbert Wallis | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Adam James Shapton | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Joanna Mary Rickard | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Victoria Elizabeth Finnemore | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Janet Dyson | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||
Robert James Prynn | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|||||
Anna Davies | Ymddiriedolwr | 08 September 2020 |
|
|
||||
Andrew John Large | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Jonathan Marcus Robert Finch | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.