Hanes ariannol OXFORD HUB

Rhif yr elusen: 1180505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £383.11k £683.30k £835.13k £559.03k £642.17k
Cyfanswm gwariant £302.82k £428.71k £679.71k £657.51k £603.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £90.49k £122.02k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £52.16k £224.57k £305.72k £95.00k £49.00k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £576.38k £794.05k £465.82k £509.98k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £6.29k £3.61k £1.40k £1.34k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £100.64k £37.43k £90.49k £122.02k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £39 £1.32k £8.84k
Incwm - Arall N/A £0 £8 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £419.97k £664.77k £644.34k £591.25k
Gwariant - Ar godi arian N/A £8.75k £14.48k £13.18k £12.72k
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £3.08k £4.20k £2.70k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £50.00k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £457 £0 £0