NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NOC is a marine science research and technology institution which undertakes integrated sea level science, coastal and deep ocean research and technology development. NOC contribute to the advancement of scientific knowledge of the ocean and support education and training of scientists, engineers and marine professionals and engaging the public with the science of the ocean and its implications.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Cyfanswm incwm:
£86,213,000
Roddion a chymynroddion | £77.53m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £7.21m | |
Buddsoddiadau | £1.42m | |
Arall | £62.00k |
Cyfanswm gwariant:
£81,640,000
Codi arian | £2.63m | |
Weithgareddau elusennol | £79.02m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,945,000 o 18 gontract(au) llywodraeth a £70,781,000 o 101 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.63m | |
Gwariant elusennol | £79.02m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £4.57m |
Pobl

722 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 50 |
£70k i £80k | 28 |
£80k i £90k | 6 |
£90k i £100k | 1 |
£100k i £110k | 3 |
£130k i £140k | 1 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Awstria
- Bangladesh
- Belize
- Cabo Verde
- Cambodia
- Canada
- Cenia
- Chile
- De Affrica
- Dominica
- Ffiji
- Fiet-nam
- Gaiana
- Gogledd Iwerddon
- Grenada
- Gwlad Thai
- India
- Indonesia
- Jamaica
- Kiribati
- Madagasgar
- Malaysia
- Mauritius
- Mosambic
- Namibia
- Norwy
- Papua Guinea Newydd
- Samoa
- Sbaen
- Tanzania
- Tonga
- Tsieina
- Twfalw
- Unol Daleithiau
- Vanuatu
- Ynysoedd Falkland
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 11 Medi 2019: Cofrestrwyd
- NOC (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jeremy Darroch | Cadeirydd | 01 October 2022 |
|
|
||||||||
Professor Lisa Maureen Collins | Ymddiriedolwr | 20 February 2025 |
|
|
||||||||
John Francis Clarke | Ymddiriedolwr | 19 February 2025 |
|
|
||||||||
Dr HOSEIN KHAJEH-HOSSEINY | Ymddiriedolwr | 07 January 2025 |
|
|||||||||
Clare Mary Petre Harbord | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||||
David Keith McSweeney | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||||||
Michael Dixon | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|||||||||
Professor Sir Ian Lamont Boyd | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||||||
DR RUTH SUSAN BOUMPHREY | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
||||||||
SARAH MICHELLE MCMATH | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
||||||||
DANIEL JAMES HOOK | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.94m | £67.14m | £78.72m | £85.40m | £86.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.59m | £66.76m | £74.09m | £85.20m | £81.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.07m | £2.10m | £1.68m | £1.64m | £1.95m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £438.00k | £688.00k | £73.14m | £64.61m | £70.78m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £77.59m | £63.01m | £73.16m | £75.71m | £77.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.96m | £3.70m | £4.31m | £6.38m | £7.21m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £2.62m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.00k | £3.00k | £18.00k | £444.00k | £1.42m | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £428.00k | £1.23m | £244.00k | £62.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £57.19m | £66.32m | £72.94m | £82.57m | £79.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £394.00k | £0 | £0 | £2.63m | £2.63m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £255.00k | £171.00k | £253.00k | £524.00k | £464.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £442.00k | £1.16m | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £17.56m | £16.54m | £15.69m | £14.41m | £16.66m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £31.10m | £68.57m | £60.47m | £51.43m | £48.72m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.31m | £61.38m | £49.08m | £38.57m | £33.53m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 14 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 09 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 02 JUL 2018 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 AUG 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 SEP 2019
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY'S OBJECTS ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: 4.1.1 THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, IN PARTICULAR ENHANCING THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF OCEANOGRAPHIC SCIENCES, AND THE OCEAN AND ITS INTERACTION WITH THE EARTH SYSTEM, AND FACILITATING THE USE AND APPLICATION OF THAT KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING, PARTICULARLY BY: 4.1.1.1 UNDERTAKING AND CAUSING TO BE UNDERTAKEN RESEARCH INCLUDING THROUGH TECHNOLOGY DEVELOPMENT, EXPERIMENTATION, ANALYSIS, LONG-TERM OCEAN OBSERVATION, MONITORING, MAPPING, SURVEY AND MODELLING OF A HIGH INTERNATIONAL STANDARD AND DISSEMINATING THE USEFUL RESULTS OF RESEARCH; 4.1.1.2 PROVIDING ACCESS TO SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT FACILITIES AND INFRASTRUCTURE INCLUDING RESEARCH SHIPS AND OTHER MEASUREMENT PLATFORMS AND SYSTEMS TO THE OCEAN SCIENCE COMMUNITY; 4.1.1.3 OBTAINING, MANAGING, CURATING AND PROVIDING ACCESS TO DIGITAL DATA, SAMPLES AND OTHER SPECIMENS; 4.1.1.4 BEING THE UK NATIONAL FOCUS FOR OCEAN SCIENCE, EXERCISING LEADERSHIP FOR AND PROMOTING CO-OPERATION WITH THE WIDER UNITED KINGDOM SCIENCE COMMUNITY, AND PROVIDING NATIONAL AND INTERNATIONAL VISIBILITY AND EXPERT REPRESENTATION FOR OCEANOGRAPHIC SCIENCES; 4.1.1.6 INNOVATION OR BY ENCOURAGING AND SUPPORTING INNOVATION; 4.1.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN OCEANOGRAPHIC SCIENCES, AND THE OCEAN AND ITS INTERACTION WITH THE EARTH SYSTEM AND RELATIONSHIP WITH PEOPLE, PARTICULARLY BY: 4.1.2.1 CONTRIBUTING TO THE EDUCATION (PARTICULARLY POSTGRADUATE HIGHER EDUCATION), TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE NEXT GENERATION OF SCIENTISTS, ENGINEERS, TECHNOLOGISTS INCLUDING THE SUPERVISION OF POSTGRADUATE RESEARCH STUDENTS; 4.1.2.2 SUPPORTING THE BUILDING OF MARINE RESEARCH SCIENTIFIC AND TECHNICAL CAPACITY IN OTHER COUNTRIES AROUND THE WORLD; 4.1.2.3 COMMUNICATING WITH AND ENGAGING WITH THE PUBLIC IN RELATION TO OCEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY THROUGH SEMINARS, TALKS, LEAFLETS, PAPERS AND OTHER MEANS;
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NATIONAL OCEANOGRAPHY CENTRE
WATERFRONT CAMPUS
EUROPEAN WAY
SOUTHAMPTON
SO14 3ZH
- Ffôn:
- 02380596666
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window