THE ANDY BIDDLE YOUTH SPORTS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To help fund youth sport in Sutton Coldfield for the public benefit. In particular football and cricket, sports dear to the late Andy Biddle. To achieve these aims by fundraising and inviting grant applications to be considered by the Trustees periodically.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 11 Ebrill 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Brookes | Cadeirydd | 09 October 2018 |
|
|||||
Anthony Cottrell | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Martin Peter Ball | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Paul HERON Mr | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Michael Mackey Mr | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Richard Biddle Mr | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.32k | £2.99k | £3.47k | £17.60k | £9.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.29k | £3.78k | £1.75k | £12.93k | £12.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 01 Medi 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 01 Medi 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 16 Ebrill 2024 | 229 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 16 Ebrill 2024 | 229 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 26 Ionawr 2022 | 148 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 26 Ionawr 2022 | 148 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 28 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 31 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Apr 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PARTICIPATION OF YOUNG PEOPLE UNDER THE AGE OF 18 YEARS IN AMATEUR SPORT IN SUTTON COLDFIELD AND SURROUNDING AREA BY MAKING GRANTS TO, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO COMMUNITY AMATEUR SPORTS CLUBS, OTHER AMATEUR SPORTS CLUBS AND SCHOOLS PROVIDING FACILITIES FOR AMATEUR SPORT AND AMATEUR INDIVIDUALS WITH A PARTICULAR FOCUS ON FOOTBALL AND CRICKET IN MEMORY OF ANDY BIDDLE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o 129 Foley Road West
SUTTON COLDFIELD
West Midlands
B74 3NZ
- Ffôn:
- 07793 980772
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window