Ymddiriedolwyr MONTGOMERY YOUNG FARMERS CLUBS
Rhif yr elusen: 1180654

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELGAN JARMAN | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|||||
JOSS DAVIES | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
MABLI JOHNSON | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
David Oliver | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Kieran Owen | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
KYLE CONNOLLY | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
WIL WORTHINGTON | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
DYFAN JONES | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
ELIN LEWIS | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
ELEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
NIALL MORGAN | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
JACK RICHARDS | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
HUW JONES | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
ELERI ROBERTS | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
BETHAN BREEZE | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
TONICHA HORN | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
FFION SUCKLEY-JONES | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
Marc Griffiths | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
NON OWEN | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
LUCY MORGAN | Ymddiriedolwr | 19 September 2023 |
|
|
||||
CARA SMITH | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|||||
GRUG EVANS | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
LOWRI DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
SAMUEL DAVIES | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
TRYSTAN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
ANGELA OWEN | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
ELOISA ISAAC | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||
MEINIR WIGLEY | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
ALUN TUDOR THOMAS | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|
||||
CAROL MORGAN | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.