CHESTER SHAH JALAL JAME MOSQUE & ISLAMIC CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PRINCIPAL ACTIVITY The aim and objectives of the Mosque and Islamic centre are: To advance the Islamic faith of the inhabitants of Chester and its surrounding areas and in particular, although not exclusively, of the Bangladeshi Muslim inhabitants through prayer, worship, religious teaching and services and the establishment of a mosque and Islamic Centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Sir Y Fflint
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOHAMMED MONCHAB ALI | Cadeirydd | 29 April 2018 |
|
|||||
AMDADUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
MOHAMMAD KAMAL MIAH SHAH | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
MD MAMUN MIAH | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
BHUIYAN SHAMSUDDIN | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
BASHIR AHMED CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
MOHAMMED ENAMUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
MOHAMMAD SHOFIUL ISLAM | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MOSTAB ALI | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MANIK MIAH | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MUHAMMED ANGUR MIAH | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
ABU MIAH | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MUHAMMAD JOSIM UDDIN | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|||||
ZAHED CHOWDHURY | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
MUHAMMED MAHMUDUL HAQUE | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.40k | £70.95k | £89.38k | £105.14k | £131.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £98.18k | £108.14k | £75.16k | £86.16k | £99.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £28.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.64k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 03 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 14 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ("THE OBJECTS") OF THE CIO ARE: A) TO ADVANCE THE ISLAMIC FAITH OF THE INHABITANTS OF CHESTER AND ITS SURROUNDING AREAS AND IN PARTICULAR, ALTHOUGH NOT EXCLUSIVELY, OF THE BANGLADESHI MUSLIM INHABITANTS THROUGH PRAYER, WORSHIP, RELIGIOUS TEACHINGS AND SERVICES AND THE ESTABLISHMENT OF A MOSQUE AND ISLAMIC CENTRE; (B) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG THE INHABITANTS OF CHESTER AND ELSEWHERE IN THE WORLD (AND IN PARTICULAR, ALTHOUGH NOT EXCLUSIVELY, AMONG THE BANGLADESHI MUSLIM INHABITANTS).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 CLIFTON DRIVE
BLACON
CHESTER
CHESHIRE WEST AND CHESTER
CH1 5LT
- Ffôn:
- 01244665872
- E-bost:
- monchabali@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window