Hanes ariannol CANVEY THAMESIDE U3A

Rhif yr elusen: 1181172
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.86k £2.94k £3.94k £23.31k £28.74k
Cyfanswm gwariant £14.03k £3.21k £3.60k £21.29k £24.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A