ROYAL NAVAL SAILING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1183562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The RNSA is a Service Sports Association that delivers the sport of sailing and associated activities for the Royal Navy, Royal Marines and their associated Reserve Forces. We operate across the UK and aim to get Service men and women of all sailing abilities actively engaged in our sport. We passionately believe sailing is an ideal vehicle for improving personal skills and military efficiency.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Awstralia
  • Canada
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mai 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • RNSA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sir Christopher Reginald Summer Gardner KBE Cadeirydd 13 January 2020
Dim ar gofnod
Miles Arthur Bradbury Ymddiriedolwr 19 July 2024
Dim ar gofnod
James Landale Ymddiriedolwr 23 June 2023
THE DITCHLEY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Katrina Daniels Ymddiriedolwr 26 November 2021
Dim ar gofnod
General Gwyn Jenkins CB OBE ADC Ymddiriedolwr 20 November 2020
Dim ar gofnod
Kathryn Jay Ymddiriedolwr 30 April 2020
Dim ar gofnod
Mark Fox Ymddiriedolwr 30 April 2020
Dim ar gofnod
Commander GAVIN PETER MARSHALL Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Commander WAYNE PETER SHIRLEY Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £1.56m £493.60k £361.06k £551.32k
Cyfanswm gwariant £0 £319.58k £341.77k £390.11k £486.76k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £25.00k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £1.49m N/A N/A £234.64k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £21.65k N/A N/A £39.35k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £12.04k N/A N/A £211.26k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £7.83k N/A N/A £17.99k
Incwm - Arall N/A £29.96k N/A N/A £48.09k
Incwm - Cymynroddion N/A £0 N/A N/A £2.50k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £297.95k N/A N/A £444.06k
Gwariant - Ar godi arian N/A £21.63k N/A N/A £42.71k
Gwariant - Llywodraethu N/A £20.20k N/A N/A £4.94k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 N/A N/A £12.37k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £5.82k N/A N/A £11.20k
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A £551.62k N/A N/A £526.43k
Buddsoddiadau tymor hir N/A £530.98k N/A N/A £677.62k
Cyfanswm asedau N/A £203.24k N/A N/A £365.14k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A £0 N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A £22.57k N/A N/A £117.74k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 12 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 18 Mehefin 2021 230 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 18 Mehefin 2021 230 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 HASLAR MARINA
HASLAR ROAD
GOSPORT
PO12 1NU
Ffôn:
02392521100
E-bost:
ceo@rnsa.org.uk