The Schweitzer Foundation UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the education of the public in general about Albert Schweitzer's life and work. To promote humane behaviour and the prevention of cruelty and suffering among animals in general. To promote the moral and ethical improvement of humankind by encouraging compassion towards all forms of plant-life and the environment at large. To advance such charitable purposes as the trustees see fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 2019: CIO registration
- THE ALBERT SCHWEITZER INSTITUTE (UK) (Enw gwaith)
- THE SCHWEITZER INSTITUTE (Enw gwaith)
- THE SCHWEITZER INSTITUTE UK (Enw gwaith)
- THE ALBERT SCHWEITZER FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENEDICT GRANT RATTIGAN | Cadeirydd | 19 December 2019 |
|
|
||||||
Dr JAMES NICHOLAS CARLETON PAGET | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|
||||||
NICHOLAS PAUL KAYE | Ymddiriedolwr | 19 December 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £17.38k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £19.26k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 19 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | 19 Mawrth 2024 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 17 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | 17 Chwefror 2023 | 16 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 23 Dec 2019 as amended on 13 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT ALBERT SCHWEITZER’S LIFE AND WORK; (2) TO PROMOTE HUMANE BEHAVIOR AND THE PREVENTION OF CRUELTY AND SUFFERING AMONG ANIMALS IN GENERAL; (3) TO PROMOTE THE MORAL AND ETHICAL IMPROVEMENT OF HUMANKIND BY ENCOURAGING COMPASSION TOWARDS ALL FORMS OF PLANT-LIFE AND THE ENVIRONMENT AT LARGE; (4) TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Old Place Cottage
The Green
Rottingdean
BRIGHTON
BN2 7HA
- Ffôn:
- 07958538870
- E-bost:
- enquiries@schweitzeruk.org
- Gwefan:
-
schweitzeruk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window