ymddiriedolwyr NORTH COTSWOLD FOODBANK
Rhif yr elusen: 1181310
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexia Franca Monroe | Cadeirydd | 19 November 2016 |
|
|||||
Jenny Rachel Jones | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Goll | Ymddiriedolwr | 02 May 2024 |
|
|
||||
Gillian Patricia Donovan | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Michael Alan Sibthorpe | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Garry Dick | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Lucy Elizabeth Deacon | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Jonathan Joseph Brown | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.