THE KENDAL CHARITY FOR THE AGED AND INFIRM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of housing for the elderly of Kendal in one bedroom flats and bungalows. The Almshouse occupiers must be in need and are means tested. A monthly maintenance contribution, currently £190, is made towards the cost of maintaining the almshouse. The charity is financially sound and the dwellings are in excellent order.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 223344 THE MAYOR OF KENDAL'S FUND FOR THE AGED AND INFIRM
- 04 Hydref 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN NELSON | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Richard Pealing | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||
Susan Mitchell | Ymddiriedolwr | 15 February 2024 |
|
|||||
Alan Reed | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
JOHN GEOFFREY STEWART | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|||||
Marilyn Waiting | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Garry Schofield Waiting | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
PHILIP EDWARD BALL | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £242.34k | £93.64k | £97.00k | £109.17k | £135.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.49k | £134.98k | £135.92k | £201.30k | £103.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 08 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 25 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
1. THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND THE RELIEF OF THOSE IN NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, IN PARTICULAR BY PROVIDING HOMES OR ALMSHOUSE ACCOMMODATION FOR POOR, AGED OR INFIRM PERSONS WHO ARE INHABITANTS OF THE TOWN OF KENDAL AND THE IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD (THE AREA OF BENEFIT; 2. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF THE ALMSHOUSES AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE; 3. SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF POOR, AGED OR INFIRM PERSONS WHO ARE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
115 STAINBANK ROAD
KENDAL
LA9 5DH
- Ffôn:
- 01539724742
- E-bost:
- admin@kendal-mayor-housing.com
- Gwefan:
-
kendal-mayor-housing.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window