THE MESSENGERS

Rhif yr elusen: 1185611
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Messengers provided support and encouragement to Christians in countries where they are restricted or persecuted in practicing their faith, with particular emphasis given to the needs of the tribal or minority groups. Financial funding has been provided for Myanmar/English bibles, the Hope of Children School in Dhaka, Rohingya refugees, flood victims and those affected by Covid.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £37,789
Cyfanswm gwariant: £39,774

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bangladesh
  • Bhwtan
  • Byrma
  • Cambodia
  • Fiet-nam
  • Gwlad Thai
  • India
  • Laos
  • Nepal
  • Pakistan
  • Sri Lanka
  • Tsieina

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Chwefror 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1065621 THE MESSENGERS
  • 03 Hydref 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Jonathan Philip Walter Cadeirydd 15 January 2020
Dim ar gofnod
RUTH WALTER Ymddiriedolwr 15 January 2020
FOUNDATION OF THOMAS ROE
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN CHARLES IBBETT Ymddiriedolwr 15 January 2020
CHRISTIANITY EXPLORED
Derbyniwyd: Ar amser
Yolanda Alexandra Ibbett Ymddiriedolwr 15 January 2020
FAITH IN KIDS
Derbyniwyd: Ar amser
SPEAK LIFE
Derbyniwyd: Ar amser
CARE FOR THE FAMILY
Derbyniwyd: Ar amser
LANGHAM ARTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Walter Ymddiriedolwr 15 January 2020
Dim ar gofnod
Nicola Margaret Walter Ymddiriedolwr 15 January 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £46.65k £65.92k £43.11k £37.79k
Cyfanswm gwariant £49.07k £72.83k £49.43k £39.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 23 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 06 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 06 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 10 Ionawr 2023 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 24 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
17 ROMAN PADDOCK
HARROLD
BEDFORD
MK43 7FR
Ffôn:
07772407605