THE CHRIS MARTIN FOUNDATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary purpose of the Trust is education and advancing citizenship by promoting, supporting and developing projects relating to the history of Downing Street, the office of Prime Minister and the office of Principal Private Secretary. The Foundation Trustees are currently considering the Trust activities including sponsorship of prizes, donations to charities, and other charitable means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia Romeo | Cadeirydd | 24 August 2017 |
|
|||||
Gareth Davies | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|||||
Jonathan Black | Ymddiriedolwr | 24 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £24.50k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £24.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Mai 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 24 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ('THE OBJECTS') ARE: SPECIFIED BY CHRISTOPHER JON MARTIN (CJM) IN HIS WILL AND ARE: (1) FOR THE PUBLIC BENEFIT, FURTHERING EDUCATION AND ADVANCING CITIZENSHIP BY PROMOTING, SUPPORTING AND DEVELOPING PROJECTS RELATING TO THE HISTORY OF DOWNING STREET, THE OFFICE OF THE PRIME MINISTER AND THE OFFICE OF PRINCIPAL PRIVATE SECRETARY (2) FOR ADVANCING HEALTH AND EDUCATION IN RELATION TO THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUALISED HEALTH CARE FOR THOSE WITH CANCER (INCLUDING DNA-BASED TESTS AND TREATMENT) THROUGH THE SPONSORSHIP OF PRIZES, DONATIONS TO MEDICAL AND RESEARCH CHARITIES, AND OTHER CHARITABLE MEANS, AND (3) FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O ANTONIA ROMEO
MINISTRY OF JUSTICE
102 PETTY FRANCE
LONDON
SW1H 2AJ
- Ffôn:
- 0207215905
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window