ymddiriedolwyr DEVON MIND
Rhif yr elusen: 1181767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN CORDY | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Penny Blackmore | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Matthew Keane | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Rebecca Cozic | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Nicholas Southcott | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Professor Euan Hails MBE QN | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|||||
Stephen Douglas Offord | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
James Edward Evans | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Paul Guildford | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|||||
Neil Anthony Pick | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.