Hanes ariannol THE YORKSHIRE COUNTY CRICKET CLUB CHARITABLE YOUTH TRUST

Rhif yr elusen: 1181828
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.73k £39.34k £47.77k £47.98k £49.73k
Cyfanswm gwariant £38.24k £77.70k £52.60k £80.77k £78.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A