Hanes ariannol THE ARTS SOCIETY HELMSLEY

Rhif yr elusen: 1181742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.01k £365 £29.93k £10.58k £11.73k
Cyfanswm gwariant £7.07k £3.83k £6.79k £9.31k £8.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A