KOSEL DEMENTIA TRUST, HELSTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Kosel Dementia Trust Helston raises money to build a specialised dementia care home.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Cernyw
Llywodraethu
- 11 Gorffennaf 2019: CIO registration
- KOSEL TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynthia Holman | Cadeirydd | 11 July 2019 |
|
|
||||||
JOHN MARTIN | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|||||||
Margaret Hitchens | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||||
Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||||
David Carmichael | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £480 | £253 | £257 | £50 | £324 | |
|
Cyfanswm gwariant | £68 | £0 | £0 | £47 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Rhagfyr 2024 | 309 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 450 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 10 Rhagfyr 2024 | 674 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 815 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 10 Rhagfyr 2024 | 1039 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1180 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 11 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: 1) TO RELIEVE ELDERLY PEOPLE WHO HAVE DEMENTIA OR OTHER LONG TERM CONDITIONS AND TO SUPPORT THEIR CARERS BY BUILDING A BESPOKE RESIDENTIAL AND SHORT TERM STAY FACILITY. THESE PEOPLE ARE RESIDENT IN WEST CORNWALL WHO ARE IN NEED, BY PROVIDING SPECIALLY DESIGNED OR ADAPTED HOUSING, AND SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO RELIEVE THE NEEDS OF SUCH PERSONS. 2) MAKING ADAPTED ACCOMMODATION AVAILABLE TO ELDERLY PEOPLE, ENABLING THEM TO BUY GOODS OR SERVICES TO HELP THEM OVERCOME DEBILITIES OF OLD AGE. 3) EXTRA FACILITIES CAN BE PROVIDED EITHER IN HOUSING OWNED OR MANAGED BY THE CHARITY OR IN THE HOME OF THE ELDERLY PERSON.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 Vyvyan Place
HELSTON
TR13 8AP
- Ffôn:
- 07711097644
- E-bost:
- holmancm@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window