BEETLEY AND DISTRICT PRE-SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 25 Ionawr 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179401 TAS VALLEY PRE-SCHOOL AND PLAYGROUP
- 18 Ionawr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Wood | Cadeirydd | 07 October 2021 |
|
|
||||
Chloe Ott | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Laura Harvey | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Rebecca Reynolds | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Amy Donelan | Ymddiriedolwr | 05 October 2023 |
|
|
||||
Zoe Lawrence | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Laura Cross | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Danielle Edwards | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Abigail Jenkins | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
||||
William Wilson | Ymddiriedolwr | 07 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £97.11k | £94.12k | £100.54k | £88.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £91.28k | £93.66k | £90.97k | £87.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Gorffennaf 2024 | 22 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2020
(Mae'r cyfrifon |
08 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 17 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 27 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 18 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
THE AIMS OF THE PRE-SCHOOL ARE TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OR ABILITY; (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE MOBILE
ST MARY'S SCHOOL
ELMHAM ROAD
BEETLEY
DEREHAM
- Ffôn:
- 01362860860
- E-bost:
- office@beetley-preschool.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window