BASINGSTOKE & DISTRICT YOUNG CARERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Basingstoke & District Young Carers provides respite support to children and young people aged 8- 18. in the form of weekly young carers clubs or activities. Information, advice and guidance is provided to the children, young people and their families through either: school based sessions, 1-2-1 sessions, parent support groups or family activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £68,813 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2019: CIO registration
- BASINGSTOKE YOUNG CARERS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Thomas Pett | Cadeirydd | 16 September 2021 |
|
|
||||
Karen Lesley Dignan | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Rita Meroncikaite | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||
ROGER DAVID GARDINER | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|||||
Christopher Garrett | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||
Miranda Smith | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.39k | £89.18k | £64.83k | £82.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.81k | £77.62k | £59.39k | £77.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.34k | £27.78k | £17.08k | £68.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 101 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Medi 2024 | 217 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Medi 2024 | 217 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Chwefror 2023 | 23 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Chwefror 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PRESERVE AND PROTECT THE HEALTH AND WELFARE OF YOUNG CARERS AND THEIR FAMILIES BY ESTABLISHING, DEVELOPING AND MAINTAINING A SUPPORT, INFORMATION AND ADVICE SERVICE THAT RELIEVES THE NEEDS OF YOUNG CARERS, CARING FOR A FAMILY MEMBER WHO HAS A LONG-TERM ILLNESS, DISABILITY OR ADDICTION TO ALCOHOL AND/OR DRUGS AND RESIDE WITHIN THE AREA OF THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF BASINGSTOKE & DEANE AND COUNTY OF HAMPSHIRE BY SUCH MEANS AS THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Basingstoke & District Young Carers
The Orchard
White Hart Lane
BASINGSTOKE
Hampshire
RG21 4AF
- Ffôn:
- 01256 423824
- E-bost:
- office@bdyc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window