ymddiriedolwyr GAMBLING WITH LIVES
Rhif yr elusen: 1184114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Janet Anne O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Leroy White | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Smriti Singh | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
David Campbell | Ymddiriedolwr | 18 July 2020 |
|
|||||
Peter Keogh | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Elisabeth Katis | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||
Timothy FURNESS | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|||||
GREGORY CHALLIS | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||
CHARLES RITCHIE | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.