THE MOUNT SCHOOL (YORK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mount School York provides education in York for girls aged 3 to 18.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 August 2023
Cyfanswm incwm:
£3,354,445
Roddion a chymynroddion | £116.75k | |
Weithgareddau elusennol | £3.00m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £121.05k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £116.56k |
Cyfanswm gwariant:
£4,373,731
Codi arian | £108.28k | |
Weithgareddau elusennol | £4.27m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £108.28k | |
Gwariant elusennol | £4.27m |
Pobl

56 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Caerefrog
Llywodraethu
- 26 Hydref 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALISON LYDON | Ymddiriedolwr | 01 February 2025 |
|
|
||||
Derek Chivers | Ymddiriedolwr | 19 October 2024 |
|
|||||
MARY FRANKLAND | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Philip MacDonald | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Melissa Nurcombe | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Holly Gardiner | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Sally Mounsey | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Gillian Mary Enevoldsen | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Julian Pattison | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Prof Nicola Spence | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||
GREG WILLMOTT | Ymddiriedolwr | 14 November 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.71m | £5.45m | £4.06m | £3.89m | £3.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.83m | £3.76m | £3.75m | £4.06m | £4.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £51.83k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £61.98k | £100.49k | £152.35k | £110.90k | £116.75k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £135.15k | £79.36k | £73.10k | £182.58k | £121.05k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.70m | £2.43m | £2.50m | £2.79m | £3.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3 | £3.62k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £817.45k | £2.84m | £1.33m | £803.05k | £116.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.74m | £3.69m | £3.66m | £3.95m | £4.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.17k | £68.77k | £74.78k | £113.93k | £108.28k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £22.92k | £0 | £29.23k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £29.01k | £4.78k | £11.14k | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/08/2019 | 29/08/2020 | 29/08/2021 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.02m | £2.87m | £2.77m | £2.86m | £2.88m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £10 | £10 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £697.88k | £1.51m | £1.78m | £1.25m | £868.56k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£566.61k | £0 | £0 | -£267.15k | -£213.10k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.70m | £2.29m | £2.12m | £1.57m | £2.27m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2022 | 07 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2021 | 30 Mehefin 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Awst 2019 | 09 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 DECEMBER 1982 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 MARCH 1993 AND 18 NOVEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO CARRY ON SUCH SCHOOL IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES OF THE RELIGIOUS SOCIETY OF FRIENDS FOR THE EDUCATION OF CHILDREN OF MEMBERS OF THE SOCIETY OF FRIENDS AND OTHERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- A E B SCHOLARSHIP
- BURSARY FUND
- G S GIBSON ENDOWMENT FUND
- H W STURGE BURSARY FUND
- HELEN DORCASTER HOYLAND BURSARY
- INTERNATIONAL FUND
- LUCY HARRISON SCHOLARSHIP FUND
- LYDIA ROUS SCHOLARSHIPS
- SCARNELL BRISON PRIZE FUND
- SYLVIA JACOB SCHOLARSHIP
- THE MOUNT OLD SCHOLARS LIFE MEMBERSHIP TRUST
- THE MOUNT SCHOOL INVESTMENT TRUST
- THE MOUNT SCHOOL SOCIAL SERVICE ENDOWMENT
- TRAINING FUNDS SCHOLARSHIPS
- 26 Hydref 1983 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dalton Terrace
York
YO24 4DD
- Ffôn:
- 01904667500
- E-bost:
- office@mountschoolyork.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window