ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BEAULIEU
Rhif yr elusen: 1185318
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Melhuish | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||||||
Nigel John Whitehouse | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Michael Wilfred Imeson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
David John Howel Moore-Gwyn | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
Frederick Michael Wigfield | Ymddiriedolwr | 19 May 2023 |
|
|
||||||||
Carol Mileusnic | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||||
John Wilson Hughes | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||||||
David Telling | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||||||
Sheila Taylor | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||||
Christine Dare | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||
ALISON FRANCES MOORE-GWYN | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||||||
James Burton | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|
||||||||
Janette-Jean Hoy | Ymddiriedolwr | 22 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.