LEEDS TRINITY STUDENTS UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF STUDENTS AT LEEDS TRINITY UNIVERSITY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: PROMOTING THE INTERESTS AND WELFARE OF STUDENTS AT LEEDS TRINITY UNIVERSITY DURING THEIR COURSE OF STUDY AND REPRESENTING, SUPPORTING AND ADVISING STUDENTS; BEING THE RECOGNISED REPRESENTATIVE CHANNEL BETWEEN STUDENTS AND LEEDS TRINITY UNIVERSITY AND ANY OTHER EXTERNAL BODIES;
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
106 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Leeds
Llywodraethu
- 08 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1151574 LEEDS TRINITY STUDENTS UNION
- 01 Gorffennaf 2019: CIO registration
- LTSU (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maddeleine Goodhand | Cadeirydd | 26 October 2022 |
|
|||||
Paul Murtough | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
James Mark Caress | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Caitlin Ann Coton | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Jenna Isla Louise Randall | Ymddiriedolwr | 07 August 2024 |
|
|
||||
Asim Mahmood | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £441.73k | £336.91k | £413.33k | £477.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £391.28k | £319.84k | £422.96k | £425.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Jul 2019
Gwrthrychau elusennol
1. TO ACT AS A MEDIUM OF COMMUNICATION BETWEEN THE MEMBERS OF THE UNION, THE GOVERNORS, THE COLLEGE AND OTHER BODIES. 2. TO ADVANCE THE EDUCATION OF ITS MEMBERS AND STUDENTS OF THE COLLEGE AS A WHOLE. 3. TO REPRESENT THE INTEREST OF ITS MEMBERS AND ACT AS A CHANNEL OF COMMUNICATION IN DEALING WITH THE COLLEGE AND OTHER BODIES. 4. TO PROMOTE AND PROTECT THE WELFARE OF ITS MEMBERS THROUGH THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND ACTIVITIES. 5. TO PROMOTE, ENCOURAGE AND CO-ORDINATE STUDENT CLUBS, SOCIETIES, SPORTS AND SOCIAL ACTIVITIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LEEDS TRINITY STUDENTS' UNION
BROWNBERRIE LANE
HORSFORTH
LEEDS
LS18 5HD
- Ffôn:
- 01132837276
- E-bost:
- student.union@leedstrinity.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window