TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND EDUCATION ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Technology, Pedagogy and Education Association (TPEA) promotes research and effective practice in the use of digital technologies in education and the teaching of computing. It supports teacher education and continuing teacher professional development through sharing resources; publishing and promoting research; organising events and opportunities to share expertise and learn from others.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Frances Hidson | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
John Christopher David Darwent SFHEA, MEd | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Andrew John Connell | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Prof. Sarah Younie | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Andrew Paul Csizmadia | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|||||
Dr Christopher James Shelton PhD | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
TIMOTHY CHARLES TARRANT | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.97k | £28.06k | £23.37k | £27.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.58k | £16.01k | £15.42k | £18.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 24 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: · PROMOTING RESEARCH AND EFFECTIVE PRACTICE IN THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION, PARTICULARLY, BUT WITHOUT LIMITATION, IN SCHOOLS; AND · SUPPORTING INITIAL AND CONTINUING TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT, IN PARTICULAR IN THE FIELD OF THE EFFECTIVE USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
WC1N 3AX
- Ffôn:
- 00
- E-bost:
- enquiries@tpea.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window