CHRISTIAN OUTREACH MISSION EDUCATION (COME)

Rhif yr elusen: 1185248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (39 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity seeks to provide for the advancement of the Christian religion for the public benefit by supporting Christian charities that are registered with the Charity Commission for England, charities reaching out to international students studying in Tyne and Wear and charities reaching out to school aged children through school clubs, assemblies and holiday clubs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Tyneside
  • Dinas Newcastle Upon Tyne
  • Gateshead
  • Gogledd Tyneside
  • Northumberland
  • Sunderland

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Medi 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PHILIP BALLARD Cadeirydd 29 September 2019
NEWCASTLE UPON TYNE WEST METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Rev RAMZI PAUL ADCOCK Ymddiriedolwr 29 September 2019
Friends of Ravenswood
Derbyniwyd: Ar amser
THE HOLY TRINITY GATESHEAD CHURCH TRUST
Derbyniwyd: 73 diwrnod yn hwyr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF JESMOND
Derbyniwyd: Ar amser
PHILIPPA JANE FORSYTH Ymddiriedolwr 29 September 2019
Dim ar gofnod
Richard John Frederic Ballard Ymddiriedolwr 29 September 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/03/2021 01/03/2022 01/03/2023 01/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 01 Mawrth 2024 28 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mawrth 2024 09 Chwefror 2025 39 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mawrth 2023 01 Ebrill 2024 91 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 01 Mawrth 2023 01 Ebrill 2024 91 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mawrth 2022 01 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mawrth 2022 22 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 01 Mawrth 2021 15 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 01 Mawrth 2021 15 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
RUTLAND
THE AVENUE
MEDBURN
NEWCASTLE UPON TYNE
NE20 0JD
Ffôn:
07447721669
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael