HUMANITY FIRST UK

Rhif yr elusen: 1188494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Humanity First a disaster relief and development NGO works in 55 countries. Humanity First, Charity Number 1149693 after a restructure has taken a governance and oversight role, on projects around the world and coordinating Disaster Response globally. HF UK, Charity Number 1188494 was created to take over operational responsibility, fundraising and projects in the UK and supported countries

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Cenia
  • Ghana
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Iorddonen
  • Tiriogaethau Palesteina
  • Tunisia
  • Uganda
  • Y Gambia
  • Y Traeth Ifori

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Mehefin 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1179305 WEST YORKSHIRE HARDSHIP PROJECT
  • 11 Mawrth 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR AZIZ HAFIZ Cadeirydd 01 March 2020
Dim ar gofnod
ABDUL QUDDUS ARIF Ymddiriedolwr 25 October 2024
MAJLIS KHUDDAMUL AHMADIYYA (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION UNITED KINGDOM
Derbyniwyd: Ar amser
Qurratul-Ain Anni Rehman Ymddiriedolwr 25 October 2024
Dim ar gofnod
MIRZA WAQAS AHMAD Ymddiriedolwr 01 March 2020
Beacon of Peace
Derbyniwyd: Ar amser
BOCKARIE TOMMY KALLON Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £599.04k £1.01m £1.08m £1.64m
Cyfanswm gwariant £386.12k £865.97k £1.06m £1.15m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A £10.00k
Incwm o roddion a chymynroddion £483.03k £1.00m £1.00m £1.56m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £2.12k £3.13k £80.50k £84.35k
Incwm - Weithgareddau elusennol £113.89k £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £374.37k £834.94k £977.07k £1.05m
Gwariant - Ar godi arian £11.75k £31.04k £83.19k £103.06k
Gwariant - Llywodraethu £3.48k £38.85k £7.20k £7.80k
Gwariant - Sefydliad grantiau £291.71k £0 £796.53k £906.78k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £2.21k £1.11k £0 £30.14k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £279.42k £465.67k £592.30k £1.01m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £68.71k £112.60k £215.82k £179.06k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 13 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 14 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Ionawr 2023 87 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Ionawr 2023 87 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 28 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
UNIT 27 RED LION BUSINESS PARK
RED LION ROAD
SURBITON
KT6 7QD
Ffôn:
02030110565