ymddiriedolwyr PARENTS 1ST UK
Rhif yr elusen: 1186445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenda Bond | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Rachel Heathcock | Ymddiriedolwr | 20 February 2024 |
|
|
||||
Jeanette Tulloch-Jordan | Ymddiriedolwr | 18 January 2023 |
|
|||||
Adetokunbo Bamigboye | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Veronica Emlyn | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Robins | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.