MAX'S TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing support to those affect by anorectal malformation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Mehefin 2019: CIO registration
- ONE IN 5000 UK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauren Stahly | Cadeirydd | 01 September 2021 |
|
|
||||||
Deepti Grover | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Katrina Marie Tyler | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||||
Kate MacFarlane | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Helen Millard | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||||
ANDREW RONALD BUTTON | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|||||||
Cassandra Finnigan | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||
Harriet Crosthwaite-Eyre | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.70k | £8.98k | £6.63k | £3.06k | £7.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10k | £2.29k | £404 | £10.30k | £8.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Gorffennaf 2024 | 175 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 25 JUN 2019 AMENDED ON 20 DEC 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AND THE RELIEF OF SICKNESS OF PEOPLE BORN WITH IMPERFORATE ANUS (IA) / ANORECTAL MALFORMATION (ARM) AND THEIR FAMILIES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: • RAISING AWARENESS OF THE ISSUES FOR BABIES BORN WITH IMPERFORATE ANUS (IA) / ANORECTAL MALFORMATION (ARM) AND THE NEED FOR HUMAN SUPPORT FOR EACH CHILD. • THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF CARE BOXES FOR FAMILIES OF NEW-BORN BABIES WITH IA/ARM, PROVIDING INFORMATION AND PRODUCTS TO HELP FAMILIES LEARN ABOUT AND COPE WITH CARING FOR THEIR CHILD. • PROVIDING ACCESS TO COMPREHENSIVE, APPROVED RESOURCES, RELEVANT TO ALL PEOPLE AFFECTED BY IA/ARM INCLUDING THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF INFORMATION VIA DIGITAL CHANNELS AND LEAFLETS THAT ARE ENDORSED BY MEDICAL PROFESSIONALS AND BODIES ACROSS THE UK • ACCESS TO A NETWORK OF RENOWNED SURGICAL AND CLINICAL CARE PROVIDERS, FROM FAMILY DOCTORS (GP’S) THROUGH TO HIGHLY TRAINED SPECIALISTS, WITH PROGRAMS IN PLACE FOR THE TRANSITION FROM PAEDIATRIC TO ADULT CARE. • PROVIDING MENTAL HEALTH SUPPORT FOR ADULTS, CHILDREN, PARENTS, AND FAMILIES AND THE PROVISION OF WELL LED PEER SUPPORT PROGRAMS FOR MEMBERS OF THE IA/ARM COMMUNITY. • AN ANNUAL EDUCATIONAL CONFERENCE, BRINGING TOGETHER SPECIALIST MEDICAL PROFESSIONALS WITH FAMILIES AND ADULTS AFFECTED BY IA/ARM TO PROVIDE INFORMATION AND SUPPORT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
98 Meadow Way
Theale
READING
RG7 5DG
- Ffôn:
- 01189302288
- E-bost:
- hello@maxtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window