TWO CHURCHES ONE TOWN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's activities are the pursuit of the objects contained in its Articles of Association, which are: 1 To preserve for the public benefit Beverley Minster & St Mary's Church 2 The advancement of education of the public 3 The promotion of arts for the public benefit in Beverley and the surrounding area
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 14 Hydref 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Julian Carlisle | Cadeirydd | 24 July 2019 |
|
|
||||
MARTIN CHARLES SHERIDAN HALL | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Christina Cerutti | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Mark Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|
||||
Keith Gilson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
David Richard Kilburn | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Richard Ian Townsend | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
Rev. Canon Jonathan William Baker | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
ANDREW LESLIE MARR | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|||||
REV REBECCA ALISON LUMLEY | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.66k | £75.65k | £78.33k | £128.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.59k | £143.49k | £12.36k | £56.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £6.20k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 24 JUL 2019 as amended on 01 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO SUCH PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE UNDER THE LAWS OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO): 3.1 TO PRESERVE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CHURCHES KNOWN AS BEVERLEY MINSTER (BEING THE PARISH CHURCH OF ST JOHN AND ST MARTIN, BEVERLEY) AND ST MARY'S CHURCH, BEVERLEY (TOGETHER, THE CHURCHES), BY THE RESTORATION, PRESERVATION, MAINTENANCE, IMPROVEMENT, REPAIR, CONSERVATION, BEAUTIFICATION AND RECONSTRUCTION AND IMPROVED MANAGEMENT OF THE CHURCHES AND OF MONUMENTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FURNITURE, ORNAMENTS AND CHATTELS IN THE CHURCHES AND IN THE CHURCHYARDS AND OTHER LAND AND BUILDINGS BELONGING TO THE CHURCHES; 3.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC BY: (A) THE PROMOTION OF THE CHURCHES AS PLACES OF HERITAGE WITH HISTORIC AND ARCHITECTURAL VALUE; (B) FACILITATING AN IMPROVED UNDERSTANDING OF THE HERITAGE OF THE CHURCHES; (C) THE PROVISION FOR THE DEVELOPMENT OF SKILLS (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO RESTORATION, RESEARCH, HERITAGE AND PUBLIC RELATIONS) 3.3 THE PROMOTION OF THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT IN BEVERLEY AND SURROUNDING AREA BY FACILITATING AND HOSTING ARTS EVENTS, PARTICULARLY BUT NOT LIMITED TO, THOSE INVOLVING MUSIC AND LITERATURE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Rollits LLP
Citadel House
58 High Street
HULL
HU1 1QE
- Ffôn:
- 01482871540
- E-bost:
- tim.carlisle@icloud.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window