NEWARK AND NOTTINGHAMSHIRE AGRICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of agriculture and related industries via the Nottinghamshire County , Midlands Machinery and Newark Vintage Tractor Shows. Home to Notts YFC, Long Service medals, the loan of equipment to related organisations, and local shows' conference. Grants for Nottinghamshire agricultural machinery apprentices and students, educational sponsorship. Venue hire through a Trading Company.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£2,897,000
Roddion a chymynroddion | £8.00k | |
Weithgareddau elusennol | £560.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.31m | |
Buddsoddiadau | £18.00k | |
Arall | £4.00k |
Cyfanswm gwariant:
£2,855,000
Codi arian | £1.46m | |
Weithgareddau elusennol | £1.39m | |
Arall | £0 |
£8,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,468 o 3 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.46m | |
Gwariant elusennol | £1.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £42.00k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.46m | |
Gwariant elusennol | £1.39m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £50.00k |
Pobl

66 Gweithwyr
32 Ymddiriedolwyr
130 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 19 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- NEWARK SHOWGROUND (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER JAMES JACKSON | Cadeirydd |
|
|
|||||||||
Ian Maurice Sheldon | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
CLARE ANN Leggott | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|||||||||
Patrick William White | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||||||
David Angus Harbottle | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||||||
Mary Brown | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||||||
JULIA DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Charles Edward Wright | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||||||
Timothy Hordern Farr | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||||||
Susan Ruth Hallam | Ymddiriedolwr | 24 January 2018 |
|
|
||||||||
Benjamin Knowles | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||||
DAVID PICK | Ymddiriedolwr | 05 December 2016 |
|
|
||||||||
COLONEL ROGER MERRYWEATHER TD DL | Ymddiriedolwr | 19 December 2014 |
|
|||||||||
Tony Aspbury | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||||
Liz Lambert | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||||||
Neil Clarke | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|||||||||
LADY HELEN NALL | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
||||||||
Tony Strawson | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||||||
Kate Thomas | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|
||||||||
Jenny Saint | Ymddiriedolwr | 05 December 2010 |
|
|
||||||||
David John Rhodes | Ymddiriedolwr | 01 December 2010 |
|
|
||||||||
JOHN PAUL BRYDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS RACHEL GASCOINE FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ROGER EDWARD PYKETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RICHARD ALVEY SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
ANGELA MARY HARDSTAFF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR ROBIN HALL FRICS FAAV | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
DAVID M LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR DES ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
CLIVE IAN APPLEWHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR CHARLIE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
BOB SHELDON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.01m | £1.06m | £2.39m | £2.84m | £2.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £1.21m | £2.33m | £2.74m | £2.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £123.87k | £63.06k | £19.01k | £14.47k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £300 | £426.00k | £12.95k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.23k | £12.00k | £27.00k | £8.00k | £8.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.53m | £597.00k | £1.88m | £2.28m | £2.31m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £325.98k | £17.00k | £476.00k | £534.00k | £560.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.24k | £9.00k | £4.00k | £17.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £141.46k | £421.00k | £8.00k | £2.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.05m | £636.00k | £1.12m | £1.31m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.06m | £578.00k | £1.22m | £1.43m | £1.46m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.00k | £8.00k | £9.00k | £10.00k | £10.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.61k | £1.63k | £1.66k | £1.39k | £1.43k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.69m | £2.50m | £2.51m | £2.78m | £2.85m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £313.39k | £334.00k | £305.00k | £288.00k | £296.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £662.16k | £1.12m | £1.23m | £915.00k | £837.00k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £981.35k | £1.41m | £1.47m | £1.33m | £1.28m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 03 Mai 2023 | 3 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 15 Mehefin 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 15 Mehefin 2022 | 46 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 30 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 20 APRIL 1983
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE AGRICULTURE AND TO SUCH END GENERALLY TO IMPROVE IT IN ALL ITS BRANCHES AND TO ENCOURAGE SKILL AND INDUSTRY IN IT AND IN ALL TRADES, CRAFTS AND PROFESSIONS CONNECTED WITH IT. (2) TO PROMOTE INDUSTRY IN GENERAL. (3) TO HOLD IN PURSUANCE OF ITS MAIN OBJECT AN ANNUAL AGRICULTURAL SHOW PROVIDED THAT THE SOCIETY SHALL NOT BE OBLIGED TO HOLD A SHOW IN ANY YEAR IN RELATION TO WHICH THE COUNCIL OF THE SOCIETYSHALL RESOLVE THAT THE HOLDING OF SUCH SHOW IS IMPRACTICABLE OR NOT IN THE INTERESTS OF THE SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEWARK & NOTTINGHAMSHIRE
AGRICULTURAL SOCIETY
THE COUNTY SHOWGROUND
WINTHORPE NEWARK
NOTTINGHAMSHIRE
NG24 2NY
- Ffôn:
- 01636705796
- E-bost:
- info@newarkshowground.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window