NIDDERDALE AND PATELEY BRIDGE MEN'S SHED C.I.O.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The "Pateley Shed" works for the public benefit addressing rural isolation & social exclusion amongst mainly men in Nidderdale N Yorkshire. A key driver is providing a renewed sense of belonging & purpose through the provision of facilities in which they can meet to undertake physical or recreational activities, learn & pass on skills; supporting each other and providing a "listening ear".
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2019: CIO registration
- PATELEY SHED (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William Ian Tattersfield | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Glyndon John Burgess | Ymddiriedolwr | 20 December 2024 |
|
|
||||
Gordon Paterson Murdoch | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|||||
David Robert Craggs | Ymddiriedolwr | 16 July 2021 |
|
|
||||
Dr Michael John Beer | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12k | £4.23k | £13.98k | £8.08k | £7.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14 | £2.15k | £11.32k | £9.05k | £8.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £997 | £3.50k | £2.26k | £725 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 10 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 21 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH AMONG MEN AGED 18 YEARS AND OLDER, LIVING IN NIDDERDALE AND PATELEY BRIDGE AND THE SURROUNDING AREA, INCLUDING THOSE WHO ARE RETIRED, UNEMPLOYED OR HAVE HEALTH PROBLEMS, THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR HOBBIES, RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS INCLUDING PRACTICAL INTERESTS, SKILLS SHARING, THE LEARNING OF NEW SKILLS, AND HELPING WITH COMMUNITY BASED PROJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 Church Avenue
Dacre Banks
HARROGATE
HG3 4EB
- Ffôn:
- 01423780441
- E-bost:
- alancottrill@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window