ymddiriedolwyr Good Neighbours-Rural Peterborough
Rhif yr elusen: 1186197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil David Boyce | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||
Jane Cave | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|||||
Irene Walsh | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Dorothy Halfhide | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
John Stannage | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|||||
Claire Biggam Bysshe | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Derek Skingle | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
JOAN PICKETT | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
WILLIAM MANTON BAXTER | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Susan Elizabeth Lucas | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.