SING YOUR HEART OUT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sing Your Heart out promotes good mental health and wellbeing through singing workshops that enable participants to reap the known benefits of group singing in harmony. The sessions are designed so that people who might normally feel unable to join more formal choir settings (often through mental ill health) can participate without discrimination or judgement, and also benefit socially.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Norfolk
Llywodraethu
- 27 Awst 2019: CIO registration
- SYHO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Christine Rumsby | Cadeirydd | 18 January 2019 |
|
|
||||
Cherri Diane Moseley | Ymddiriedolwr | 02 September 2024 |
|
|||||
Marilyn Forde | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Neil White | Ymddiriedolwr | 26 August 2022 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Emerson | Ymddiriedolwr | 07 May 2019 |
|
|
||||
Sheila Penelope Holden | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|||||
Jennifer Jane Ford | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Margaret Weston Wheeler | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
||||
Carolyn Janice Bain | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.40k | £4.33k | £31.64k | £31.75k | £26.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.30k | £10.81k | £20.19k | £33.25k | £32.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.48k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 27 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: TO PROMOTE GOOD MENTAL HEALTH AND WELLBEING THROUGH THE PROVISION OF ARTS BASED ACTIVITIES; SPECIFICALLY GROUP SINGING IN HARMONY. TO REDUCE THE ISOLATION, STIGMA AND DISCRIMINATION EXPERIENCED BY THOSE EXPERIENCING MENTAL ILL HEALTH AND TO PROMOTE IMPROVED SELF-ESTEEM AND CONFIDENCE. TO PROMOTE, EDUCATE AND INFORM PEOPLE ABOUT THE BENEFITS OF ARTS BASED ACTIVITIES IN IMPROVING MENTAL HEALTH AND WELLBEING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 The Street
Sparham
Norwich
NR9 5AQ
- Ffôn:
- 01603409419
- E-bost:
- singing@syho.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window