STAND BY ME

Rhif yr elusen: 1185124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

WE CARE FOR OVER 4,000 KIDS ACROSS THE WORLD BUT NO TWO ARE THE SAME, SO WE TAKE CARE TO UNDERSTAND AND MEET EACH OF THEIR INDIVIDUAL NEEDS, FROM FOOD AND HEALTHCARE, TO LOVING PARENTS AND QUALITY EDUCATION. WE HELP THEM REACH THEIR FULL POTENTIAL, STAND ON THEIR OWN TWO FEET AND CHANGE THEIR FUTURES. WE HAVE TRANSFORMED THOUSANDS OF KIDS LIVES, AND WE ARE ONLY JUST GETTING STARTED.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Byrma
  • Cenia
  • Colombia
  • Ethiopia
  • India
  • Moldofa
  • Nepal
  • Rwmania
  • Y Weriniaeth Ddominicaidd

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045430 STAND BY ME
  • 17 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1095664 OPEN ARMS INTERNATIONAL
  • 02 Medi 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • KIDS ALIVE UK (Enw gwaith)
  • KIDS ALIVE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MARK CLAYDEN Cadeirydd 17 October 2018
Dim ar gofnod
GORDON JOSEPH HAYNES Ymddiriedolwr 11 July 2024
THE ISSACHAR FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Greg Gordon Smith Ymddiriedolwr 22 April 2024
Dim ar gofnod
Alan Ramsay Ymddiriedolwr 14 March 2024
Dim ar gofnod
Elizabeth Staniforth Ymddiriedolwr 17 December 2018
Dim ar gofnod
John Tillett Ymddiriedolwr 17 October 2018
Dim ar gofnod
Edward Carpenter Ymddiriedolwr 23 October 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £2.45m £2.62m £2.60m £2.78m
Cyfanswm gwariant £1.94m £2.37m £2.83m £3.05m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.43m £2.60m £2.58m £2.75m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £25.35k £18.74k £20.44k £33.08k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £131.00k £18.00k £8.38k £30.23k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.84m £2.28m £2.72m £2.95m
Gwariant - Ar godi arian £94.68k £89.98k £114.76k £98.77k
Gwariant - Llywodraethu £5.29k £6.08k £5.60k £6.28k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £826.68k £818.33k £809.98k £801.63k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £1.75m £1.96m £1.71m £1.38m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £374.84k £327.54k £301.71k £231.31k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 20 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 26 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stand By Me
630 Upper Brentwood Road
ROMFORD
Essex
RM2 6HS
Ffôn:
01708442271
E-bost:
hi@standby.me