THE METHODIST CHURCH BARNSLEY NORTH EAST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Methodist Church Barnsley North East seeks to share the gospel of Christ in the communities it serves. It maintains a Christian presence in the communities of Hemsworth, Brierley, Ryhill, Cudworth, Monk Bretton, Athersley (New Hope) and Staincross/Mapplewell by holding weekly Christian worship, groups to study the bible & Christian principles and running activities to support the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

25 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Barnsley
Llywodraethu
- 14 Hydref 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Claire Elizabeth Rawlinson | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||||
DAPHNE IRWIN | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|||||||
Marilyn Corney | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Sandra Naylor | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||||
Richard William Caley | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|||||||
GLORIA BOOTH | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||||
Deborah Wendy Charrington-Caley | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||||
HELEN BELLAMY | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||||
Michael Stanley Corney | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|
||||||
Linda Joyce Stammers | Ymddiriedolwr | 30 January 2019 |
|
|||||||
John Barrie Broadhurst | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||||
Linda Susan Mellor | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|
||||||
FRED LANDON | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Chene Makumbe | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Janet Morris | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Karen Houghton | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Gillian Reed | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Sheila Margaret Stather | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Jean Rowley | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Alan Frederick Hollands | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||||
Rev Michael Anthony Neal | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||||
Dianne Charlesworth | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||||
ELIZABETH ANN HAIGH | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||||
Elizabeth Ann Hambleton | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|||||||
HEATHER SHEILA HAGUE BSC HONS | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.94k | £258.49k | £219.48k | £226.00k | £185.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £169.66k | £156.34k | £240.81k | £259.29k | £200.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.45k | £500 | £500 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 26 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 20 SEP 1932
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Emmanuel Methodist Church
72 Huddersfield Road
Barnsley
S75 1DT
- Ffôn:
- 01226321522
- E-bost:
- northeastmethodist@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window