ymddiriedolwyr FOLLICULAR LYMPHOMA FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1185091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Nicola Sharon Mendelsohn | Cadeirydd | 12 April 2019 |
|
|
||||||||
Jonathan Wilson Simons | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||||||
Jessica Jane Burley | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||||||
PETER MICHAEL VARDEY THOMPSON | Ymddiriedolwr | 09 February 2020 |
|
|
||||||||
Andrea Lynn Wong | Ymddiriedolwr | 22 August 2019 |
|
|
||||||||
Lord Richard Irwin Harrington | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||||||
The Lord Jonathan Neil Mendelsohn | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.