Ymddiriedolwyr DRONFIELD BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1184178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (74 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Andrew Charles Gore Cadeirydd 29 April 2019
DRONFIELD RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Verity Lidgett Ymddiriedolwr 24 April 2025
WILLIAM LEVICK SCHOOL PTFA
Derbyniwyd: Ar amser
Rev simon Russell Ymddiriedolwr 22 October 2024
Dim ar gofnod
Ruth Anna Rattigan Ymddiriedolwr 15 November 2023
Dim ar gofnod
Thembelihle Jones Ymddiriedolwr 15 November 2023
Dim ar gofnod
Moyra Elwood Cameron Ymddiriedolwr 25 June 2023
Dim ar gofnod
Christopher Michael Turk Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod