THE WOW FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1189880
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The WOW Foundation is a charity that believes a gender equal world is desirable, possible and urgently required. Through festivals, events and more, our global movement celebrates women and girls, taking a frank look at the obstacles they face and discussing solutions for change.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sandie Okoro Cadeirydd 16 June 2021
Dim ar gofnod
Dame Alison Rose DBE Ymddiriedolwr 22 April 2025
Dim ar gofnod
Sandi Toksvig OBE Ymddiriedolwr 22 July 2024
Dim ar gofnod
DR VANESSA JANE OGDEN Ymddiriedolwr 13 December 2023
Dim ar gofnod
Nazir Afzal Ymddiriedolwr 03 March 2022
THE LOWRY CENTRE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Anne-Marie Imafidon MBE Ymddiriedolwr 15 December 2021
Dim ar gofnod
Richard David COLLIER-KEYWOOD Ymddiriedolwr 13 February 2020
The Chasah Trust
Derbyniwyd: Ar amser
THE INSPIRE ARTS TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NGM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SCHOOL FOR SOCIAL ENTREPRENEURS
Derbyniwyd: Ar amser
Shevaun Haviland Ymddiriedolwr 13 February 2020
BAREFOOT COLLEGE INTERNATIONAL UK
Derbyniwyd: Ar amser
NUSRATH HASSAN Ymddiriedolwr 19 February 2019
Dim ar gofnod
BARBARA REEVES Ymddiriedolwr 19 February 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £940.51k £1.13m £1.17m £1.02m
Cyfanswm gwariant £737.20k £1.04m £1.16m £1.27m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £44.60k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £189.17k £96.25k £46.25k £4.67k
Incwm o roddion a chymynroddion £428.34k £512.04k £548.33k £394.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £301.43k £364.39k
Incwm - Weithgareddau elusennol £512.17k £620.32k £323.03k £254.82k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £0 £0 £10.65k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £666.95k £916.81k £1.01m £1.14m
Gwariant - Ar godi arian £70.25k £125.77k £149.17k £129.29k
Gwariant - Llywodraethu £0 £4.59k £12.98k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.93k £3.98k £2.51k £1.03k
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £536.95k £672.05k £574.27k £300.21k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £245.65k £292.02k £179.12k £151.56k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 24 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 24 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 28 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 28 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 01 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 01 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 23 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The WOW Foundation
The HKX Building
3 Pancras Square
LONDON
N1C 4AG
Ffôn:
07980591995