AWA DANCE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is, for the benefit of the general public, to promote and advance the education of the arts through the provision of dance and other training on leadership to women, including young women between 12 and 18 years of age.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,800 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Elizabeth Kostic Cisneros | Cadeirydd | 08 March 2022 |
|
|
||||
SOPHIE CLEMENTINE KASHGAR SPINK | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||
Jordan Milano Hazrati | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Susan Wyatt | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Jane Ralls | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Vanessa De Ruggeris | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Arunima Kumar | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Monique Springer | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Asma Hussain | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.56k | £40.76k | £54.42k | £61.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.39k | £35.93k | £41.75k | £51.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.80k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 28 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS, FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC, TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE ARTS THROUGH THE PROVISION OF DANCE AND OTHER TRAINING TO WOMEN, INCLUDING YOUNG WOMEN BETWEEN 12 AND 18 YEARS OF AGE (‘THE BENEFICIARIES’) IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Brindley Place
Brunswick Square
Birmingham
B1 2LP
- Ffôn:
- 07482878252
- E-bost:
- info@awadance.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window