THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TAVERHAM

Rhif yr elusen: 1185420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We try to enable ordinary people to live out their faith as part of our parish community through: Worship and prayer; learning about the Gospel; and developing their knowledge and trust in Jesus. Provision of pastoral care for people living in the parish. Missionary and outreach work.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £176,550
Cyfanswm gwariant: £140,373

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 2019: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ST.EDMUNDS CHURCH, TAVERHAM (Enw gwaith)
  • TAVERHAM PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev PAUL SEABROOK Cadeirydd 09 July 2019
Dim ar gofnod
Timothy Neil Larkman Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
David John Osborne Ymddiriedolwr 16 January 2023
NORWICH FOOD BANK
Derbyniwyd: Ar amser
Ann Patricia Coker Ymddiriedolwr 13 June 2022
Dim ar gofnod
Deidre Ingram Porter Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
David Howard Ymddiriedolwr 18 May 2021
Dim ar gofnod
Graham William John Harris Ymddiriedolwr 07 May 2021
Dim ar gofnod
Susan Eileen Elmes Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Daniel Arthur Gentle Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Valerie Jean Hooker Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Rachel Helen Seabrook Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Susan Louise Beevor Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Susan Marie Charnock Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Rev Philip Charlesworth Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Granville Routledge Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Stella Edith Noons Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £108.42k £99.15k £108.65k £95.11k £176.55k
Cyfanswm gwariant £104.93k £94.12k £107.53k £98.12k £140.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 21 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 21 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 21 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 21 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Mai 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Taverham Lane
Taverham
Norwich
Norfolk
NR8 6SY
Ffôn:
01603868217
Gwefan:

achurchnearyou.com/church/2640/