ymddiriedolwyr SIME GALLERY CIO
Rhif yr elusen: 1188534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Irene Mary Broughton Mrs | Cadeirydd | 13 March 2020 |
|
|
||||
Graham Bower-Wood | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|||||
Beatrice Meecham | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
John Slater | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Catherine Mirmak | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Marilyn Joy Scott | Ymddiriedolwr | 16 April 2020 |
|
|||||
Janet Helen Messinger | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|||||
Marjory Isabel Stewart | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.