RUGBY METHODIST CHURCH CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organise and hold regular services available to all who wish to attend Offer pastoral support Run pre-school or parent & toddler groups Provide Food Banks Provide social support to elderly Provide food for homeless. Support local activities or groups (street pastors) Provide space for youth groups at reduced cost or for free Have a space available for prayer, reflection and worship
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

18 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 11 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- RMCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Nathan Stuart Falla | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Adrian John Price | Ymddiriedolwr | 01 March 2025 |
|
|||||
Stephen Arthur | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Dorn Eileen Margetts | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
Peter Dalzell Richard | Ymddiriedolwr | 29 February 2020 |
|
|
||||
Ruth Isobella Henderson | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Janet Angela Hinds | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN MARGETTS | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
Reinier Johannes Maria Rutte | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Susan Jane Beckett | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
||||
Regina Korlekuor Owusu | Ymddiriedolwr | 01 May 2012 |
|
|
||||
JANE ELIZABETH RICHARD | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
||||
Howard George Binns | Ymddiriedolwr | 01 May 2011 |
|
|
||||
Linda Audrey Sore | Ymddiriedolwr | 01 May 1997 |
|
|
||||
Stuart Charles Sore | Ymddiriedolwr | 01 May 1997 |
|
|
||||
Susan Anne Heinink | Ymddiriedolwr | 01 May 1994 |
|
|||||
Dr COLIN RAYMOND BEMROSE | Ymddiriedolwr | 21 August 1984 |
|
|
||||
RUTH ELLEN BEMROSE BSC | Ymddiriedolwr | 24 January 1984 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £129.66k | £150.02k | £148.71k | £104.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.27k | £104.80k | £143.73k | £112.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.91k | £31.98k | £1.99k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 01 JAN 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rugby Methodist Church
Russelheim Way
RUGBY
CV22 7TB
- Ffôn:
- 01788579068
- E-bost:
- rmccoffice95@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window