THE BUCKS ASSOCIATION FOR THE CARE OF OFFENDERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BACO aims to help offenders break their cycle of criminal behaviour and reintegrate back into society as contributing members. We work with the Prison service and Probation but independently of both. We provide small grants to serving prisoners resident in Buckinghamshire's prisons, ex-offenders and those released on licence into the county of Buckinghamshire and Milton Keynes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £5,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 31 Hydref 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 263573 THE BUCKS ASSOCIATION FOR THE CARE OF OFFENDERS
- 15 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
- BACO (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camilla Rose Soames | Cadeirydd | 23 July 2019 |
|
|||||
Nicola Ross | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|||||
Andrew William Muir | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Caroline Serjeant | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|||||
Ruth Sarah Farwell | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|||||
Rosamund Rossington | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Caroline Donald | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.12k | £16.78k | £27.29k | £50.34k | £93.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.00k | £30.02k | £21.89k | £56.18k | £45.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.25k | N/A | £5.00k | N/A | £5.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 10 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE AND TRAIN AND RELIEVE POVERTY AND SICKNESS AMONG PERSONS WHO ARE SUFFERING A LEGAL RESTRICTION ON THEIR LIBERTY IN ANY PENAL OR CORRECTIONAL ESTABLISHMENT, OR WHO HAVE BEEN CONVICTED OF ANY CRIMINAL OFFENCE, AND THE FAMILIES OF SUCH PERSONS AND TO PROMOTE, SUPPORT OR CARRY ON EITHER ALONE, OR IN CO-OPERATION WITH ANY BODY, AUTHORITY OR PERSON, ANY PROJECT OR SCHEME IN CONNECTION WITH ANY METHODS OF THE PREVENTION OF CRIME AND DELINQUENCY WITHIN THE AREA OF THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE (WHICH FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT SHALL INCLUDE MILTON KEYNES)
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
C/O Heart Of Bucks
New Road
Weston Turville
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP22 5QT
- Ffôn:
- 07768104237
- E-bost:
- info@baco.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window