INSURANCE MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Curate and interpret the educational and heritage story (past, present and future) of the national and global insurance market and related services and industries. Share the story of insurance, with all audiences, through curated exhibition content, educational outreach activities, digital resources, film content and events. An educational forum for engaging audiences in the story of insurance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reginald Ewart Brown | Cadeirydd | 24 February 2020 |
|
|
||||
Ian Simons | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Paul John Miller | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Charles Scott Wilkinson | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Maria Cristina Baez Bano | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
ROGER WILLIAM SANDERS OBE | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
John Charles Bissell | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
JUDITH PLEASANCE CC | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.00k | £112.63k | £76.66k | £32.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £47.16k | £89.94k | £81.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 02 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 24 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
3.1.1 TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HERITAGE STORY (PAST, PRESENT AND FUTURE) OF THE NATIONAL AND GLOBAL INSURANCE MARKET AND RELATED SERVICES AND INDUSTRIES (THE 'INSURANCE MARKET'); 3.1.2 TO CREATE, ESTABLISH AND MAINTAIN MUSEUMS AND/OR COLLECTIONS AND/OR ARCHIVES (IN WHATEVER FORMAT) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AND IN PURSUIT OF THAT OBJECT TO: (A) COLLECT ARTEFACTS, ARCHIVES AND HERITAGE STORIES RELATING TO THE INSURANCE MARKET IN ACCORDANCE WITH A POLICY AGREED AND PUBLISHED BY THE CHARITY FROM TIME TO TIME; (B) CURATE AND SHARE THE HERITAGE STORIES OF THE INSURANCE MARKET WITH THE PUBLIC; (C) EXHIBIT, INTERPRET AND PROVIDE ACCESS TO COLLECTIONS AND ARCHIVES; (D) EXHIBIT AND PRESERVE OBJECTS, PARTICULARLY THOSE OBJECTS ASSOCIATED WITH THE STORY AND ACTIVITIES OF THE INSURANCE MARKET; AND 3.1.3 TO UNDERTAKE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE NORMALLY OR USEFULLY ASSOCIATED WITH THE PROVISION OF A MUSEUM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Insurance Museum
C/o Chartered Insurance Institute
3rd Floor
20 Fenchurch Street
London
- Ffôn:
- 07970898484
- E-bost:
- info@insurancemuseum.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window