ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PHILIP, NORBURY
Rhif yr elusen: 1185830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Cordella Dawson | Cadeirydd | 25 May 2022 |
|
|
||||
Rebecca Esther Paulraj | Ymddiriedolwr | 27 May 2024 |
|
|||||
Freddie Lloyd Blake | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Taiwo Fowosere | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Lorraine Patricia Mills | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Pamela Patricia Gill Clarke | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Grantley Elon Larrier | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Caroline Mary Ross Gower | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Matthew Foster Bodley | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Obaid Alban | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Desmond Duffus | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Sulochana Anusha Tirza Paulraj | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
David Michael Ogilvie | Ymddiriedolwr | 10 April 2012 |
|
|
||||
Winston St Clair Worrell | Ymddiriedolwr | 27 April 2003 |
|
|
||||
ELEANOR CARON LEWIS | Ymddiriedolwr | 29 April 2001 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.