Hanes ariannol THE FIVE TOWNS PLUS HOSPICE FUND LIMITED
Rhif yr elusen: 514999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15m | £4.06m | £4.91m | £4.62m | £5.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.84m | £4.03m | £4.02m | £4.12m | £4.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138.80k | £70.00k | £70.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £843.40k | £872.63k | £1.24m | £980.99k | £1.36m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.39m | £1.54m | £1.63m | £2.61m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.64m | £1.65m | £535.32k | £1.61m | £1.79m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £843.40k | £952.52k | £2.07m | £1.24m | £1.48m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.96k | £10.50k | £8.89k | £2.31k | £34.63k | |
|
Incwm - Arall | £31.08k | £48.88k | £762.86k | £136.25k | £27.79k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £625.89k | £267.25k | £590.19k | £759.79k | £1.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.44m | £2.49m | £2.53m | £2.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.39m | £1.59m | £1.53m | £1.59m | £1.74m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.24k | £10.89k | £5.93k | £5.93k | £5.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.