ymddiriedolwyr IRISH HERITAGE LIMITED
Rhif yr elusen: 1189508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Gabriel Scanlon | Cadeirydd | 01 July 2019 |
|
|
||||
Cormac Cawley | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|
||||
Peter Joseph Power-Hynes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Mary Margaret Connolly | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
Shirley Cully | Ymddiriedolwr | 13 July 2016 |
|
|
||||
Richard Keith Raffan | Ymddiriedolwr | 28 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.